15/04/1966 (58 ans)
Nationalité FRANCAISE
DIVORCE, GARDE ALTERNEE
Permis B, A
CV créé le :
20/11/2023
CV modifié le :
21/11/2023
Dernière connexion :
04/12/2023
Coordonnées
*********
****
Adresse :
** *** ** *******
Thurins (69510)
Email :
*********.****@****.**
Port. :
************
|
Médecine d'aptitude à la sécurité ferroviaire, SNCF, Confirmé
Référence : 689124
Expériences Professionnelles
janv. 2023
déc. 2023
|
Medecin securité Ferroviaire
|
|
|
|
SNCF
|
Médecine d'expertise auprès du recrutement et du suivi des agents de la SNCF qui oeuvre en faveur de la sécurité ferroviaire
|
|
janv. 2023
|
Médecin généraliste
|
|
|
|
SSR du Centre médical de l'Argentière
|
Evaluation des candidats et des maintiens en poste qui
relèvent de l'aptitude à la sécurité ferroviaire.
Médecin généraliste au sein du SSR du Centre médical de
l'Argentière
|
|
avr. 2022
|
Médecin rééducateur consultant
|
|
|
|
CTB de HEH
|
|
|
janv. 2022
déc. 2022
|
Médecin
|
|
|
|
|
Service F1 et G1 destinés aux brûlés pris en charge au
préalable par le CTB de HEH, pavillon I5, du Professeur
Fabienne BRAYE.
Seul médecin à gérer 26 à 36 lits.
|
|
oct. 2009
déc. 2012
|
Médecin généraliste libéral
|
|
|
|
Préfecture du Rhône
|
Exercice classique de la médecine générale + Médecin
agréé des permis de conduire + médecine manuelle et
ostéopathie + posturologie + auriculothérapie
7000 patients suivis dont 2000 déclarés en médecin
traitant.
Remplacements
|
|
janv. 2007
déc. 2009
|
|
|
|
|
SSR UGECAM MORANCE (69) PEC post orthopédie - GRAVENAND (42) PEC Insuffisants respiratoires - Service des urgences de la clinique de l'ORMEAU de TARBE
|
- Remplacements de MG dans des cabinets dans
différents départements de France
Activités en parallèles de :
1/ Recherche et développement au sein de plusieurs
laboratoires pharmaceutiques : BAYER, TAKEDA, SERVIER
dans les domaines suivants : HTA, diabète, Maladie de
Parkinson
2/ Médecine humanitaire au sein de médecins du Monde
Pays du Caucase, Asie du Sud EST, Péninsule Arabique,
Maghreb
|
|
Diplômes et formations
juin 2012
|
DIU Medecine Manuelle et Ostéopathie
- BAC+6 et plus
|
|
|
|
Faculté de Médecine Paris DESCARTES
|
|
sept. 1995
juin 1997
|
Service de Pneumologie + gardes; Service des Urgences; Service de traumatologie du sport et d'orthopédie
- BAC+6 et plus
|
|
|
|
Résidanat Faculté de médecine de GRENOBLE; l'USIC CHG Annecy; SAMU 38; CH de Chambéry; CHU Grenoble Sud
|
|
juin 1997
|
|
|
|
|
Université Paris DESCARTES
|
|
juin 1997
|
|
|
|
|
Université Rennes, Nancy
|
|
juin 1996
|
DIU de biostatistique appliquée à la recherche médicale
|
|
|
|
CESAM
|
|
sept. 1987
juin 1995
|
- BAC+6 et plus
|
|
|
|
Faculté de médecine de NICE
|
|
sept. 1992
juin 1994
|
Certificats de Pharmacologie; Méthodologie des études cliniques > Récepteurs membranaires
|
|
|
|
|
|
|
Doctorat d'état de Médecine 1997 avec la qualification Médecine Générale
- BAC+6 et plus
|
|
|
|
|
|
Compétences linguistiques
Centres d'intérêts
natation, course à pied et de l'Alpinisme, Ancien international de natation
|
Important
|
CV actualisé il y a plus de 6 mois, certaines informations peuvent ne pas être à jour.
|
|